Auskünfte zu Miranda Messerli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Miranda Messerli
Publikationsnummer: 5084522, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Baugenossenschaft Egghölzli, Bern, in Bern, CH-035.5.003.703-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2007, S. 3, Publ. 4238338).
Statutenänderung:
26.11.2008.
Domizil neu:
Scharnachtalstrasse 5, 3006 Bern.
Zweck neu:
Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung, ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu vermieten. Sie ist bestrebt, Wohnraum für alle Bevölkerungskreise anzubieten. Die Vermietung von mehr als einer Wohnung an einen Genossenschafter oder Mieter ist nicht zulässig, ebenso das Zusammenlegen von Wohnungen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Persönliche Haftung der Genossenschafter ausgeschlossen].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 28.11.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 36, 3000 Bern 15.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli, Miranda, von Wattenwil, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Daniel, von Bachenbülach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Martin, von Frutigen, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Björk, Daniel, von Grosshöchstetten, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, René, von Landiswil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werren, Roger, von St. Stephan, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Baugenossenschaft Egghölzli, Bern, in Bern, Die Genossenschaft bezweckt, ihren Mitgliedern Mietwohnungen zu tragbaren Bedingungen zu verschaffen, Genossenschaft (SHAB Nr.31 vom 14.02.1994, S.869).
Domizil neu:
Egghölzlistrasse49, 3000 Bern 15.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiser, Ernst, von Langenthal, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rösler, Eugen, von Zürich, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messerli, Paul, von Kaufdorf, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Miranda, von Wattenwil, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wasserfallen, Margaretha, von Wileroltigen, in Bern, Mitglied und Kassiererin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürch, Ulrich, von Sumiswald, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bichsel, Markus, von Sumiswald, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Hautle, Franz, von Appenzell, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.